DE MIR MESSA ANTONIO
Informe ejecutivo de DE MIR MESSA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MIR MESSA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA FAMILIA MORERA SL | Administrador Unico | 11/10/2021 |
VINCULACIONES DE DE MIR MESSA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIR MESSA ANTONIO
Empresa: INMOBILIARIA FAMILIA MORERA SL
Administrador Unico
- De Mir Messa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23832 , F 200, S 8, H M 427773, I/A 9 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Empresa: INMOBILIARIA FAMILIA MORERA SL
Administrador Mancomunado
- Amaya Morera Villuendas
- De Mir Messa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23832 , F 200, S 8, H M 427773, I/A 9 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Empresa: INMOBILIARIA FAMILIA MORERA SL
Administrador Mancomunado
- De Mir Messa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23832 , F 199, S 8, H M 427773, I/A 8 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: LA PALANCA SL
Liquidador
- De Mir Messa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21743 , F 12, S 8, H B 27407, I/A 17 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: LA PALANCA SL
Administrador Solidario
- De Mir Messa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21743 , F 12, S 8, H B 27407, I/A 17 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de DE MIR MESSA ANTONIO
Mostramos los datos de DE MIR MESSA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIR MESSA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos