DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO
Informe ejecutivo de DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIEBACK & PETER IBERICA SA | Apoderado | 19/10/2018 | |
KIEBACK & PETER IBERICA SA | Consejero Delegado | 22/06/2012 | 01/08/2018 |
KIEBACK & PETER IBERICA SA | Consejero | 22/06/2012 | 01/08/2018 |
KIEBACK & PETER IBERICA SA | Administrador Unico | 21/06/2012 | 22/06/2012 |
KIEBACK & PETER IBERICA SA | Consejero | 07/12/2011 | 21/06/2012 |
GRUPO DE EMPRESAS TEMPER SL | Consejero | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO
Empresa: KIEBACK & PETER IBERICA SA
Apoderado
- De Miguel Viaña Eugenio
- De Miguel Viaña Eugenio
- De Miguel Viaña Eugenio
- De Miguel Viaña Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 37, S 8, H M 61289, I/A 39 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-28
Empresa: KIEBACK & PETER IBERICA SA
Consejero Delegado
- De Miguel Viaña Eugenio
Consejero
- De Miguel Viaña Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 36, S 8, H M 61289, I/A 37 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Empresa: KIEBACK & PETER IBERICA SA
Consejero Delegado
- De Miguel Viaña Eugenio
Consejero
- De Miguel Viaña Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 35, S 8, H M 61289, I/A 34 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: TEMPER CLIMA SA
Consejero Delegado
- De Miguel Viaña Eugenio
Consejero
- Back Martin
- De Miguel Viaña Eugenio
- Schmidt Michael
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 33, S 8, H M 61289, I/A 29 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: TEMPER CLIMA SA
Administrador Unico
- De Miguel Viaña Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 33, S 8, H M 61289, I/A 29 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: TEMPER CLIMA SA
Administrador Unico
- De Miguel Viaña Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 32, S 8, H M 61289, I/A 28 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Empresa: TEMPER CLIMA SA
Consejero
- De Miguel Viaña Eugenio
- Gonzalez Ozaeta Cesar
- Gonzalez Revert Luis Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 32, S 8, H M 61289, I/A 28 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Empresa: GRUPO DE EMPRESAS TEMPER SL
Consejero
- De Miguel Viaña Eugenio
- Gonzalez Revert Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 78, S 8, H AS 18470, I/A 33 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Empresa: TEMPER CLIMA SA
Consejero
- De Miguel Viaña Eugenio
- Gonzalez Revert Luis Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13685 , F 31, S 8, H M 61289, I/A 26 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
Información de DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO
Mostramos los datos de DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIGUEL VIAÑA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos