DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA | Administrador Solidario | 02/11/2023 | |
COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA | Apoderado Solidario | 05/06/2019 | |
FABIALE INVERSIONES SL | Apoderado | 14/07/2017 | |
FABIALE INVERSIONES SL | Socio Unico | 13/07/2017 | |
COMPAÑIA INMOBILIARIA DE VENTAS APLAZADAS SA | Apoderado Mancomunado | 20/06/2016 |
VINCULACIONES DE DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA
Administrador Solidario
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
- Rodriguez Illanas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 134, S 8, H M 20318, I/A 20 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA
Apoderado Solidario
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 133, S 8, H M 20318, I/A 19 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA
Administrador Unico
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 132, S 8, H M 20318, I/A 18 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Empresa: FABIALE INVERSIONES SL
Apoderado
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36179 , F 152, S 8, H M 650167, I/A 2 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: FABIALE INVERSIONES SL
Socio Único
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36179 , F 148, S 8, H M 650167, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA
Administrador Unico
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 132, S 8, H M 20318, I/A 17 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
- De Miguel Rodriguez Miguel
- Rodriguez Illanas Angel
- Rodriguez Illanas Maria Teresa
Presidente
Secretario
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 132, S 8, H M 20318, I/A 17 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Apoderado Mancomunado
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
- Hernandez Rodriguez Maria Del Pilar
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 185, S 8, H M 58561, I/A 23 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
- De Miguel Rodriguez Miguel
- Rodriguez Illanas Angel
- Rodriguez Illanas Maria Teresa
Presidente
Secretario
- De Miguel Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 132, S 8, H M 20318, I/A 16 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Información de DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIGUEL RODRIGUEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos