DE MIGUEL OLABE EIDER
Informe ejecutivo de DE MIGUEL OLABE EIDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE MIGUEL OLABE EIDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL FACTOR SOLUTIONS PARTNERS SL | Apoderado | 13/03/2024 | |
GLOBAL FACTOR GREEN MARKETS SA | Apoderado | 28/11/2022 | |
OFFCARBON SA | Apoderado | 24/01/2022 | |
NUSHVEK SL | Apoderado | 03/01/2022 | |
GLOBAL FACTOR INTERNATIONAL CONSULTING SL | Apoderado | 28/12/2021 | |
METROECONOMICA SL | Apoderado | 03/10/2017 |
VINCULACIONES DE DE MIGUEL OLABE EIDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIGUEL OLABE EIDER
Empresa: GLOBAL FACTOR SOLUTIONS PARTNERS SL
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6238 , F 127, S 8, H BI 81986, I/A 2 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-48
Empresa: FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES SL
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Gomez Coca Miren Itxaso
- Gomez Coca Miren Itxaso
- Larrea Ereño Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 225, S 8, H BI 39923, I/A 24 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-48
Empresa: GLOBAL FACTOR COMMODITY TRADING SA
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Gomez Coca Miren Itxaso
- Larrea Ereño Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6174 , F 213, S 8, H BI 49352, I/A 22 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-48
Empresa: GLOBAL FACTOR GREEN MARKETS SA
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6143 , F 20, S 8, H BI 79683, I/A 2 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Empresa: OFFCARBON SA
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6057 , F 119, S 8, H BI 77946, I/A 2 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-48
Empresa: GLOBAL FACTOR COMMODITY TRADING SA
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4835 , F 167, S 8, H BI 49352, I/A 18 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-48
Empresa: GLOBAL FACTOR INNOVATION SERVICES SL
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 62, S 8, H BI 77757, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6059 , F 54, S 8, H BI 77956, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-48
Empresa: FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES SL
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
- Otero Diaz Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 224, S 8, H BI 39923, I/A 21 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-48
Empresa: METROECONOMICA SL
Apoderado
- De Miguel Olabe Eider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5716 , F 162, S 8, H BI 70397, I/A 4 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
VER MAS ACTOS
Información de DE MIGUEL OLABE EIDER
Mostramos los datos de DE MIGUEL OLABE EIDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIGUEL OLABE EIDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos