DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INMOBILIARIAS RENTA LIBRE SL | Administrador Solidario | 21/01/2010 | |
V M HARDDRADA ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 15/05/2009 |
VINCULACIONES DE DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL
Empresa: ERNST-DEMI MARINETA SL
Liquidador Mancomunado
- De Miguel Martinez Victor Manuel
- Ernst Ruiz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 165, S 8, H A 152481, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-03
Empresa: ERNST-DEMI MARINETA SL
Administrador Mancomunado
- De Miguel Martinez Victor Manuel
- Ernst Ruiz Raquel
Liquidador Mancomunado
- De Miguel Martinez Victor Manuel
- Ernst Ruiz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 165, S 8, H A 152481, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-03
Empresa: ERNST-DEMI MARINETA SL
Administrador Mancomunado
- De Miguel Martinez Victor Manuel
- Ernst Ruiz Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 165, S 8, H A 152481, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-03
Empresa: ERNST-DEMI MARINETA SL
Administrador Unico
- De Miguel Martinez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 165, S 8, H A 152481, I/A 2 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-03
Empresa: ERNST-DEMI MARINETA SL
Administrador Unico
- De Miguel Martinez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 165, S 8, H A 152481, I/A 1 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-03
Administrador Solidario
- De Miguel Martinez Victor Manuel
- Escriba Figols Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7734, L 5031, F 153, S 8, H V 95367, I/A 7 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-46
Empresa: V M HARDDRADA ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- De Miguel Martinez Victor Manuel
- Escriba Figols Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507, L 1069, F 120, S 8, H CS 31114, I/A 1 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-12
Información de DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIGUEL MARTINEZ VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos