DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO
Informe ejecutivo de DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARULIMAN SL | Apoderado | 10/10/2023 | |
MIGUSO SL | Apoderado | 10/10/2023 | |
MIGUSO SL | Apoderado Solidario | 10/01/2022 | |
MIGUSO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2019 | |
FARULIMAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2019 |
VINCULACIONES DE DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO
Empresa: MIGUSO SL
Apoderado
- De Miguel Martinez Estefania Adela
- De Miguel Martinez Raul Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 2, S 8, H M 172199, I/A 16 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: FARULIMAN SL
Apoderado
- De Miguel Martinez Estefania Adela
- De Miguel Martinez Raul Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32333 , F 164, S 8, H M 582040, I/A 6 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: MIGUSO SL
Apoderado Solidario
- De Miguel Martinez Estefania Adela
- De Miguel Martinez Raul Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 2, S 8, H M 172199, I/A 15 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: FARULIMAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Miguel Martinez Estefania Adela
- De Miguel Martinez Raul Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32333 , F 164, S 8, H M 582040, I/A 5 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: MIGUSO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Miguel Martinez Estefania Adela
- De Miguel Martinez Raul Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 1, S 8, H M 172199, I/A 14 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Información de DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO
Mostramos los datos de DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MIGUEL MARTINEZ RAUL GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos