DE MICCO LUIGI CARLO
Informe ejecutivo de DE MICCO LUIGI CARLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 64
Empresas activas: 59
Cargos inactivos: 60
Empresas inactivas: 38
CARGOS DE DE MICCO LUIGI CARLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STEINENTHAL INVEST SL | Administrador Unico | 19/09/2024 | |
ABACONTIS SL | Administrador Unico | 19/09/2024 | |
WEALTH EXPERTS SL | Administrador Unico | 19/09/2024 | |
VON STERNENTHAL SL | Administrador Unico | 19/09/2024 | |
VON HABENBERG SL | Apoderado | 28/08/2024 | |
INVERSINVEST CAPITAL SL | Administrador Unico | 23/08/2024 | |
ARTHENIS CAPITAL SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
MERTIGANUS SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
ALBACONTANUM SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
ORPHEUS CAPITAL SL | Apoderado | 19/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE MICCO LUIGI CARLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MICCO LUIGI CARLO
Empresa: VON STERNENTHAL SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101209, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: STEINENTHAL INVEST SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101207, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: WEALTH EXPERTS SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101205, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: ABACONTIS SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM101203, I/A 1 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: VINOROMOS SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 95073, I/A 3 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: VON HABENBERG SL
Apoderado
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 97737, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-07
Empresa: VON HABENBERG SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 97737, I/A 2 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-07
Empresa: TEC DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 96195, I/A 3 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-07
Empresa: INVERSINVEST CAPITAL SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100962, I/A 1 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-07
Empresa: OPTIMAL CAPITAL SL
Administrador Unico
- De Micco Luigi Carlo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 97317, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
VER MAS ACTOS
Información de DE MICCO LUIGI CARLO
Mostramos los datos de DE MICCO LUIGI CARLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MICCO LUIGI CARLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos