DE MESANZA URCELAY ELENA
Informe ejecutivo de DE MESANZA URCELAY ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MESANZA URCELAY ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZABALETXE SA | Consejero | 21/07/2017 | 17/05/2022 |
ZABALETXE SA | Secretario | 11/10/2019 | 17/05/2022 |
VINCULACIONES DE DE MESANZA URCELAY ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MESANZA URCELAY ELENA
Empresa: ZABALETXE SA
Consejero
- De Mesanza Urcelay Elena
Secretario
- De Mesanza Urcelay Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 5, S 8, H BI 5482,A , I/ 14 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Empresa: ZABALETXE SA
Consejero
- De Mesanza Urcelay Elena
- Lopez De Biñaspre Urkiola Jose Antonio
- Villate Fernandez Ignacio
Presidente
Secretario
- De Mesanza Urcelay Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 4, S 8, H BI 5482,A , I/ 13 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-48
Empresa: ZABALETXE SA
Presidente
Secretario
- De Mesanza Urcelay Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 4, S 8, H BI 5482,A , I/ 12 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-48
Empresa: ZABALETXE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 4, S 8, H BI 5482,A , I/ 11 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-48
Información de DE MESANZA URCELAY ELENA
Mostramos los datos de DE MESANZA URCELAY ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MESANZA URCELAY ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos