DE MELGAR Y OLIVER MANUEL
Informe ejecutivo de DE MELGAR Y OLIVER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE MELGAR Y OLIVER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO ALCALA SA | Consejero | 24/06/2009 | 19/12/2011 |
COMERCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SL | Consejero | 14/05/2009 | |
EDICIONES CEMENTO SL | Consejero | 12/05/2009 | |
CARBOCEM SA | Presidente | 20/01/2009 | |
CARBOCEM SA | Consejero | 20/01/2009 |
VINCULACIONES DE DE MELGAR Y OLIVER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MELGAR Y OLIVER MANUEL
Empresa: BANCO ALCALA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 53, S 8, H M 36680, I/A 81 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-28
Empresa: BANCO ALCALA SA
Consejero
- Arguelles Salaverria Jacobo
- Corral Cepeda Enrique Jose
- De Melgar Y Oliver Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 50, S 8, H M 36680, I/A 73 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Consejero
- Banchini Saverio
- De Melgar Y Oliver Manuel
- Gaminde Alix Nicolas
- Martinez-ynzenga Canovas Del Castillo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14372 , F 214, S 8, H M 28896, I/A 21 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Empresa: EDICIONES CEMENTO SL
Consejero
- Banchini Saverio
- De Melgar Y Oliver Manuel
- Gaminde Alix Nicolas
- Martinez-ynzenga Canovas Del Castillo Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17108 , F 217, S 8, H M 292978, I/A 16 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28
Empresa: CARBOCEM SA
Consejero
- De Melgar Y Oliver Manuel
- Espeso Martinez Pablo
Presidente
- De Melgar Y Oliver Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16881 , F 24, S 8, H M 73675, I/A 39 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de DE MELGAR Y OLIVER MANUEL
Mostramos los datos de DE MELGAR Y OLIVER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MELGAR Y OLIVER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos