DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE
Informe ejecutivo de DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLARCLAD IBERICA SL | Administrador Unico | 25/04/2014 | 31/05/2021 |
TFC WINES & SPIRITS IBERICA SL | Administrador Unico | 11/05/2010 | 23/02/2021 |
BEVZERO SERVICES SL | Administrador Unico | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE
Empresa: POLARCLAD IBERICA SL
Administrador Unico
- De Mazarrasa Steinkuhler Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21905 , F 70, S 8, H M 390331, I/A 3 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: TFC WINES & SPIRITS IBERICA SL
Administrador Unico
- De Mazarrasa Steinkuhler Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27659 , F 132, S 8, H M 498421, I/A 2 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: CONETECH INC IBERICA SL
Administrador Unico
- De Mazarrasa Steinkuhler Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21703 , F 46, S 8, H M 386476, I/A 11 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Empresa: POLARCLAD IBERICA SL
Administrador Unico
- De Mazarrasa Steinkuhler Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21905 , F 69, S 8, H M 390331, I/A 2 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Empresa: TFC WINES & SPIRITS IBERICA SL
Administrador Unico
- De Mazarrasa Steinkuhler Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27659 , F 130, S 8, H M 498421, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Información de DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE
Mostramos los datos de DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MAZARRASA STEINKUHLER FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos