DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO
Informe ejecutivo de DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGEOTRANS SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE SL | Administrador Solidario | 31/10/2013 | |
NEW ATOLL SL | Administrador Unico | 14/03/2012 |
VINCULACIONES DE DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO
Empresa: ORYGEM CONSULTORIA DE NEGOCIO SL
Liquidador Mancomunado
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
- Gonzalez Garcia Monica
- Vazquez Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30198 , F 21, S 8, H M 543567, I/A 2 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Administrador Solidario
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
- Vazquez Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30156 , F 163, S 8, H M 542788, I/A 3 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Administrador Unico
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30156 , F 163, S 8, H M 542788, I/A 3 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Administrador Unico
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30156 , F 161, S 8, H M 542788, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Socio Único
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30156 , F 161, S 8, H M 542788, I/A 1 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Empresa: NEW ATOLL SL
Administrador Unico
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29751 , F 51, S 8, H M 535290, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Empresa: METRO DE MADRID SA
Apoderado
- Alonso Rodriguez Juan Pablo
- Alonso Rodriguez Juan Pablo
- Ayuso Ferreras Maria De Los Milagros
- Calatayud Gomez Alvaro
- Calo Balaguer Lino
- Castela Lobato Francisco Javier
- Castela Lobato Francisco Javier
- Centellas Garcia Isaac
- Centellas Garcia Isaac
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
- Gonzalez Velayos Ignacio
- Ruiz Del Olmo Julio
- Vazquez Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 62, S 8, H M 57538, I/A 400 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Consejero
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Presidente
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28394 , F 15, S 8, H M 197969, I/A 60 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Empresa: METROCALL SA
Consejero
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Presidente
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26969 , F 212, S 8, H M 274752, I/A 23 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Empresa: METROS LIGEROS DE MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Vicepresidente
- De Matias Jimenez Ildefonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27081 , F 22, S 8, H M 408379, I/A 19 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
VER MAS ACTOS
Información de DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO
Mostramos los datos de DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MATIAS JIMENEZ ILDEFONSO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos