DE MATEO LINARES ALVARO
Informe ejecutivo de DE MATEO LINARES ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE MATEO LINARES ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAMUS INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 19/01/2023 | |
MG33 INVESTMENT SL | Representante | 18/03/2021 | |
GR 70 REAL ESTATE SL | Representante | 21/12/2020 | |
DOMUS ESPACIOS HABITABLES SL | Administrador Solidario | 03/06/2020 | |
ISLA DE CORCEGA SL | Representante | 23/03/2020 | |
HIGH TECH ARQUITECTOS SLP | Administrador Unico | 07/05/2019 | |
NUEVA ARQUITECTURA OBRAS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 08/05/2018 | |
MORFUS EQUIPAMIENTO COMERCIAL SL | Administrador Solidario | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE DE MATEO LINARES ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MATEO LINARES ALVARO
Empresa: HABITAMUS INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- De Mateo Linares Alvaro
- De Paz Johnston Jaime Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44526 , F 159, S 8, H M 784480, I/A 1 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: MG33 INVESTMENT SL
Administrador Solidario
Representante
- De Mateo Linares Alvaro
- Hernaiz Ballesteros Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 48, S 8, H M 737626, I/A 1 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: GR 70 REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
Representante
- Cortes Fernandez Jose Tomas
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41290 , F 9, S 8, H M 731870, I/A 1 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: DOMUS ESPACIOS HABITABLES SL
Administrador Solidario
- Arias Sainz Ricardo
- Cortes Fernandez Jose Tomas
- De Mateo Linares Alvaro
- De Paz Johnston Jaime Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 41, S 8, H M 715166, I/A 2 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Empresa: DOMUS ESPACIOS HABITABLES SL
Administrador Unico
Representante
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 41, S 8, H M 715166, I/A 2 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Empresa: ISLA DE CORCEGA SL
Administrador Mancomunado
Representante
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 120, S 8, H M 715944, I/A 1 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: DOMUS ESPACIOS HABITABLES SL
Administrador Unico
Representante
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40253 , F 40, S 8, H M 715166, I/A 1 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
Empresa: HIGH TECH ARQUITECTOS SLP
Administrador Unico
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21244 , F 76, S 8, H M 377354, I/A 6 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: HIGH TECH ARQUITECTOS SLP
Administrador Solidario
- Cortes Fernandez Jose Tomas
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21244 , F 76, S 8, H M 377354, I/A 6 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: HIGH TECH CREATIVE SL
Liquidador
- De Mateo Linares Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28188 , F 94, S 8, H M 507740, I/A 2 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
VER MAS ACTOS
Información de DE MATEO LINARES ALVARO
Mostramos los datos de DE MATEO LINARES ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MATEO LINARES ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos