DE MARCOS HUMANES GEMA
Informe ejecutivo de DE MARCOS HUMANES GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE MARCOS HUMANES GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASH G-5 SL | Consejero | 27/09/2023 | |
CASH G-5 SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 27/09/2023 | |
CASH G-5 SL | Vicesecret. | 27/09/2023 | |
UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES SCOOP | Representante | 11/01/2021 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/04/2019 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL | Consejero | 16/04/2019 | |
HERMANOS DE MARCOS VELASCO SL | Administrador Solidario | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE DE MARCOS HUMANES GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MARCOS HUMANES GEMA
Empresa: CASH G-5 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- De Marcos Humanes Gema
- Garcia Lopez Luis
- Jimenez Contreras Carlos
- Vicente Moreno Jose Pedro
Consejero
- De Marcos Humanes Gema
- Garcia Lopez Luis
- Jimenez Contreras Carlos
- Vicente Moreno Jose Pedro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- De Marcos Humanes Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45750 , F 77, S 8, H M 804204, I/A 1 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Empresa: UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES SCOOP
Mie.Cons.Rec
- ALIMENTACION RIANA SL
- COMERCIAL ALIMENTARIA GALAYOS SL
- Espinosa Jesus Merino
- Garcia Fernandez Irene
- HERDISA SL
- HERMANOS DE MARCOS VELASCO SL
- HERMANOS GONZALEZ ROSADO SL
- JOSE VICENTE SA
- Mendez Mayoral Francisco
- PRODUCTOS CARNICOS GALLEGO SL
- PROMOCIONES ALIMENTICIAS PROALSA SA
- SUPERCRIS SL
- SUPERGARBLA SA
- SUPERMERCADOS LOPEZ VAQUERO SL
- UNIALMONTE SL
Pre.Cons.Rec
Representante
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30429 , F 202, S 8, H M 216635, I/A 77 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES SCOOP
Consejero Delegado del Consejo Rector
Mie.Cons.Rec
- COMERCIAL ALIMENTARIA GALAYOS SL
- DISAGRO DISTRIBUCIONES RIBEREÑAS SL
- Espinosa Jesus Merino
- FRUGA 2003 SL
- Garcia Fernandez Irene
- HERDISA SL
- HERMANOS DE MARCOS VELASCO SL
- JOSE VICENTE SL
- LOPEZ VAQUERO SL
- Mendez Mayoral Francisco
- PEREZ FERRUELO E HIJOS SL
- PROMOCIONES ALIMENTICIAS PROALSA SA
- SUPERGARBLA SA
- SUPERMERCADOS RICAMAR SL
- UNIALMONTE SL
Pre.Cons.Rec
Representante
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30429 , F 202, S 8, H M 216635, I/A 77 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Marcos Humanes Gema
Consejero
- De Marcos Humanes Gema
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 98, S 8, H M 19487, I/A 9 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: HERMANOS DE MARCOS VELASCO SL
Administrador Solidario
- De Marcos Humanes Gema
- De Marcos Humanes Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18772 , F 160, S 8, H M 3709, I/A 8 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES SCOOP
Mie.Cons.Rec
- ALONSO GIL SL
- DISAGRO DISTRIBUCIONES RIBEREÑAS SL
- FRUGA 2003 SL
- HERDISA SL
- HERMANOS DE MARCOS VELASCO SL
- JOSE VICENTE SL
- Leandro Sanroman Juan Jose
- LOPEZ VAQUERO SL
- Montero Montero Rosa
- PEREZ FERRUELO E HIJOS SL
- PROMOCIONES ALIMENTICIAS PROALSA SA
- SUPERGARBLA SA
- SUPERMERCADOS RICAMAR SL
- UNIALMONTE SL
- UNISUPER HNOS SEVILLANO SA
Pre.Cons.Rec
Representante
- Alcolea Guardiola Amaro
- Alonso Gil Octavio
- De Marcos Humanes Gema
- Diaz Sanchez Ceferino
- Exposito Hernandez Juan Carlos
- Garcia Lopez Luis
- Garrido Frutos Jose Maria
- Lopez Vaquero Hilario Antonio
- Perales Oeo Ricardo
- Perez Garcia Jose Miguel
- Rodriguez Gomez Fernando
- Sevillano Miguel Miguel Angel
- Vicente Moreno Jose Pedro
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30429 , F 70, S 8, H M 216635, I/A 55 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Empresa: UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES SCOOP
Interventor
Representante
- De Marcos Humanes Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22042 , F 126, S 8, H M 216635, I/A 44 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Información de DE MARCOS HUMANES GEMA
Mostramos los datos de DE MARCOS HUMANES GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MARCOS HUMANES GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos