DE MANTARAS LEDO ALBERTO
Informe ejecutivo de DE MANTARAS LEDO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MANTARAS LEDO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLOBATONA 2018 SL | Administrador Unico | 20/06/2018 | |
SERVICIOS DE TRANSPORTE FLEMON SL | Administrador Unico | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE DE MANTARAS LEDO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MANTARAS LEDO ALBERTO
Empresa: LLIOBATONA 2017 SL
Liquidador
- De Mantaras Ledo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46038 , F 214, S 8, H B 507533, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: LLIOBATONA 2017 SL
Administrador Unico
- De Mantaras Ledo Alberto
Liquidador
- De Mantaras Ledo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46038 , F 214, S 8, H B 507533, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: LLIOBATONA 2017 SL
Administrador Unico
- De Mantaras Ledo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46038 , F 213, S 8, H B 507533, I/A 2 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
Empresa: LLOBATONA 2018 SL
Administrador Unico
- De Mantaras Ledo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46463 , F 191, S 8, H B 520843, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: BTH ACTIVITATS DE RESTAURACIO SL
Administrador Unico
- De Mantaras Ledo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37342 , F 156, S 8, H B 308132, I/A 2 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Información de DE MANTARAS LEDO ALBERTO
Mostramos los datos de DE MANTARAS LEDO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MANTARAS LEDO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos