DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYES INFRAESTRUCTURAS SA CYSUR OBRAS Y MEDIO AMBIENTE SA UTE LEY 18 1982 | Miem.Com.Ger | 28/10/2010 |
VINCULACIONES DE DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE
Empresa: CYSUR OBRAS Y MEDIO AMBIENTE SA
Consejero
- De Madaria Ruvira Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5194 , F 217, S 8, H SE 85553, I/A 8 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Empresa: CYES INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- De Madaria Ruvira Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 201, S 8, H V 22429, I/A 83 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-46
Empresa: CYSUR OBRAS Y MEDIO AMBIENTE SA
Consejero
- Ballester Ortega Honorio Jose
- Cervantes Lozano Carlos Fernando
- De Madaria Ruvira Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5194 , F 216, S 8, H SE 85553, I/A 7 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Ger.Com.Ger
Miem.Com.Ger
- Carbo Valverde Jose Manuel
- De Madaria Ruvira Enrique
- Huet Fuentes Fernando
- Pascual Camacho Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 191, S 8, H SE 87582, I/A 1 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-41
Información de DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE
Mostramos los datos de DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MADARIA RUVIRA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos