DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLAND GRANADA SL | Administrador Solidario | 25/11/2021 | |
HOTELES GRANADA 2012 SL | Administrador Solidario | 30/01/2018 | |
LUGRA DE INVERSIONES SICAV | Representante | 17/11/2016 | |
HOTELES GRANADA 2012 SL | Apoderado Solidario | 25/05/2016 | |
VOC DESARROLLOS URBANOS SL | Administrador Solidario | 02/05/2014 | |
ARRENDAMIENTOS LUNA SL | Administrador Solidario | 29/05/2012 | |
INMOBILIARIA LUNA DE GRANADA SL | Administrador Solidario | 29/05/2012 | |
UNICOSA RENTA SL | Administrador Solidario | 29/05/2012 | |
UNION COMERCIAL GRANADINA SA | Secretario | 29/05/2012 | |
UNION COMERCIAL GRANADINA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN
Empresa: POLAND GRANADA SL
Administrador Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar Alberto
- De Luna Gonzalez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 204, S 8, H GR 39016, I/A 15 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-18
Empresa: HOTELES GRANADA 2012 SL
Administrador Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar A
- De Luna Gonzalez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 3, S 8, H GR 48078, I/A 6 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-18
Empresa: UNION COMERCIAL GRANADINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar A
- De Luna Gonzalez Vicente
Consejero
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar A
- De Luna Gonzalez Vicente
Presidente
Secretario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 151, S 8, H GR 1271, I/A 48 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-18
Empresa: LUGRA DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar
- De Luna Gonzalez Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30097 , F 66, S 8, H M 231500, I/A 29 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Empresa: LUGRA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar Alberto
- De Luna Gonzalez Vicente
Presidente
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30097 , F 66, S 8, H M 231500, I/A 29 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Empresa: HOTELES GRANADA 2012 SL
Apoderado Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar Alberto
- De Luna Gonzalez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 2, S 8, H GR 48078, I/A 4 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-18
Empresa: VOC DESARROLLOS URBANOS SL
Administrador Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar Alberto
- De Luna Gonzalez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 171, S 8, H GR 44630, I/A 1 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-18
Empresa: LUGRA DE INVERSIONES SICAV
Presidente
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30097 , F 65, S 8, H M 231500, I/A 25 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: UNION COMERCIAL GRANADINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar A
- De Luna Gonzalez Vicente
Consejero
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar A
- De Luna Gonzalez Vicente
Presidente
Secretario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 101, S 8, H GR 1271, I/A 44 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-18
Empresa: UNICOSA RENTA SL
Administrador Solidario
- De Luna Gonzalez Concepcion Del Carmen
- De Luna Gonzalez Oscar A
- De Luna Gonzalez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 100, S 8, H GR 34531, I/A 7 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-18
VER MAS ACTOS
Información de DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUNA GONZALEZ CONCEPCION DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos