DE LUIS GARCIA MARIO
Informe ejecutivo de DE LUIS GARCIA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LUIS GARCIA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES NIRA HOGAR SL | Representante | 19/10/2022 | |
PATRIGESTION SA | Administrador Unico | 15/12/2020 | |
PLENI HOTEL SL | Administrador Unico | 12/11/2020 |
VINCULACIONES DE DE LUIS GARCIA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUIS GARCIA MARIO
Empresa: PROMOCIONES NIRA HOGAR SL
Administrador Unico
Representante
- De Luis Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38137 , F 162, S 8, H M 678707, I/A 2 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: PATRIGESTION SA
Administrador Unico
- De Luis Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14770 , F 27, S 8, H M 245338, I/A 6 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: PLENI HOTEL SL
Administrador Unico
- De Luis Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39875 , F 92, S 8, H M 708297, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: SERVICIOS DE MAILCERTIFICADO SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Luis Garcia Mario
- Hernandez De La Rubia Olga
- Martin Ugalde Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 216, S 8, H M 493832, I/A 15 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Empresa: SERVICIOS DE MAILCERTIFICADO SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Luis Garcia Mario
- Hernandez De La Rubia Olga
- Martin Ugalde Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 149, S 8, H M 493832, I/A 14 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: SERVICIOS DE MAILCERTIFICADO SL
Apoderado
- De Luis Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 148, S 8, H M 493832, I/A 10 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: SERVICIOS DE MAILCERTIFICADO SL
Apoderado
- De Luis Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 145, S 8, H M 493832, I/A 6 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Empresa: PATRIGESTION SA
Administrador Unico
- De Luis Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14770 , F 26, S 8, H M 245338, I/A 3 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Información de DE LUIS GARCIA MARIO
Mostramos los datos de DE LUIS GARCIA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUIS GARCIA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos