DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SCC | Mie.Cons.Rec | 04/12/2017 | 10/12/2019 |
CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SCC | Mie.Cons.Rec | 01/08/2013 | 04/12/2017 |
PUERTOSOL ENERGIA SL | Consejero | 17/12/2014 | |
CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SCC | Mie.Cons.Rec | 07/11/2011 | 01/08/2013 |
CAJA RURAL DE CIUDAD REAL SCC | Mie.Cons.Rec | 31/03/2011 | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 775, F 144, S 8, H AB 24797, I/A 42 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-02
Mie.Cons.Rec
- Alcarazo Peñuelas Ramon
- Aparicio Saez Juan
- Arteche Gil Cipriano
- Cortes Martinez Santiago
- De La Sierra Torrijos Carlos
- De Lucas Martinez Antonio
- Garcia Romero Luis
- Huedo Martinez Antonio Manuel
- Irnan Parrilla Desamparado
- Leon Egido Fernando Mariano
- Lopez Elvira Jose Luis
- Molina Abellan Herminio
- Morcillo Lopez Jose
- Simarro Lopez Manuel
- Torres Ugena Rafael
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 136, S 8, H AB 24797, I/A 24 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-02
Mie.Cons.Rec
- Alcarazo Peñuelas Ramon
- Aparicio Saez Juan
- Arteche Gil Cipriano
- Cortes Martinez Santiago
- De La Sierra Torrijos Carlos
- De Lucas Martinez Antonio
- Fernandez Navarro Luis Alberto
- Garcia Romero Luis
- Huedo Martinez Antonio Manuel
- Irnan Parrilla Desamparado
- Leon Egido Fernando Mariano
- Lopez Elvira Jose Luis
- Molina Abellan Herminio
- Olivares Sevilla Higinio
- Simarro Lopez Manuel
- Torres Ugena Rafael
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 136, S 8, H AB 24797, I/A 24 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-02
Empresa: PUERTOSOL ENERGIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Correa Madrona Juan Antonio
- De Lucas Martinez Antonio
- Garcia Belon Vicente
- Garcia Martin Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349, L 4256, F 109, S 8, H MA125967, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-29
Mie.Cons.Rec
- Alcarazo Peñuelas Ramon
- Aparicio Saez Juan
- Arteche Gil Cipriano
- Cortes Martinez Santiago
- De La Sierra Torrijos Carlos
- De Lucas Martinez Antonio
- Garcia Romero Luis
- Huedo Martinez Antonio Manuel
- Irnan Parrilla Desamparado
- Leon Egido Fernando Mariano
- Lopez Elvira Jose Luis
- Molina Abellan Herminio
- Olivares Sevilla Higinio
- Simarro Lopez Manuel
- Torres Ugena Rafael
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 39, S 8, H TO 33276, I/A 21 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-45
Copresidente
Mie.Cons.Rec
- Aparicio Saez Juan
- Arteche Gil Cipriano
- Cortes Martinez Santiago
- De La Sierra Torrijos Carlos
- De Lucas Martinez Antonio
- Fernandez Navarro Luis Alberto
- Garcia Romero Luis
- Huedo Martinez Antonio Manuel
- Irnan Parrilla Desamparado
- Leon Egido Fernando Mariano
- Lopez Elvira Jose Luis
- Molina Abellan Herminio
- Olivares Sevilla Higinio
- Simarro Lopez Manuel
- Torres Ugena Rafael
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 39, S 8, H TO 33276, I/A 21 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-45
Copresidente
Mie.Cons.Rec
- Aparicio Saez Juan
- Arteche Gil Cipriano
- De La Sierra Torrijos Carlos
- De Lucas Martinez Antonio
- Diaz Zarco Luis
- Gallego Cejalvo Miguel Angel
- Garcia Romero Luis
- Huedo Martinez Antonio Manuel
- Irnan Parrilla Desamparado
- Leon Egido Fernando Mariano
- Lopez Elvira Jose Luis
- Molina Abellan Herminio
- Olivares Sevilla Higinio
- Simarro Lopez Manuel
- Torres Ugena Rafael
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 1, S 8, H TO 33276, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-45
Empresa: CAJA RURAL DE CIUDAD REAL SCC
Mie.Cons.Rec
- Alcarazo Peñuelas Ramon
- De Lucas Martinez Antonio
- Garcia De Leon Herrera Jesus
- Leon Egido Fernando Mariano
- Mesa Escalona Arturo
- Olmedo Serrano Araceli
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 16, S 8, H CR 4301, I/A 79 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-13
Información de DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUCAS MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos