DE LUCAS GARVIN IVAN
Informe ejecutivo de DE LUCAS GARVIN IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LUCAS GARVIN IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCKWELL GROUP EUROPE SL | Apoderado | 13/03/2020 | 13/02/2024 |
ROCKWELL GROUP EUROPE SL | Apoderado | 29/07/2016 | 13/03/2020 |
GRUPO ABBAU ENVOLVENTES SL | Administrador Unico | 04/04/2011 | 06/08/2014 |
VINCULACIONES DE DE LUCAS GARVIN IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LUCAS GARVIN IVAN
Empresa: ROCKWELL GROUP EUROPE SL
Apoderado
- De Lucas Garvin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21212 , F 129, S 8, H M 376752, I/A 16 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: ROCKWELL GROUP EUROPE SL
Apoderado
- De Lucas Garvin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21212 , F 129, S 8, H M 376752, I/A 15 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: ROCKWELL GROUP EUROPE SL
Apoderado
- De Lucas Garvin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21212 , F 129, S 8, H M 376752, I/A 15 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: ROCKWELL GROUP EUROPE SL
Apoderado
- De Lucas Garvin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21212 , F 127, S 8, H M 376752, I/A 11 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: GRUPO ABBAU ENVOLVENTES SL
Administrador Unico
- De Lucas Garvin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 20, S 8, H M 462967, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-28
Empresa: GRUPO ABBAU ENVOLVENTES SL
Administrador Unico
- De Lucas Garvin Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 19, S 8, H M 462967, I/A 8 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Información de DE LUCAS GARVIN IVAN
Mostramos los datos de DE LUCAS GARVIN IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LUCAS GARVIN IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos