DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES J.A. DEL HOYO SL | Apoderado | 03/08/2012 | |
TRANSPORTES LOZ-CAR SL | Administrador Solidario | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL
Empresa: TRANSPORTES MORATIEL SANCHEZ SL
Administrador Mancomunado
- De Lozar Romera Juan Manuel
- Sanchez Paniagua Javier Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 196, S 8, H VA 24127, I/A 2 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-47
Empresa: TRANSPORTES J.A. DEL HOYO SL
Apoderado
- De Lozar Romera Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1425 , F 133, S 8, H VA 25047, I/A 2 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-47
Empresa: TRANSPORTES MORATIEL SANCHEZ SL
Administrador Mancomunado
- De Lozar Romera Juan Manuel
- Sanchez Paniagua Javier Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 195, S 8, H VA 24127, I/A 1 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-47
Empresa: TRANSPORTES LOZ-CAR SL
Administrador Solidario
- Carnero Pereira Jose Ramon
- De Lozar Romera Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 213, S 8, H VA 23759, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-47
Información de DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LOZAR ROMERA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos