DE LOS RIOS MEDINA VICENTE
Informe ejecutivo de DE LOS RIOS MEDINA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LOS RIOS MEDINA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIDERES Y DIGITALES 2016 SL | Socio Unico | 21/04/2023 | |
LIDERES Y DIGITALES 2016 SL | Administrador Unico | 21/04/2023 |
VINCULACIONES DE DE LOS RIOS MEDINA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LOS RIOS MEDINA VICENTE
Empresa: LIDERES Y DIGITALES 2016 SL
Administrador Unico
- De Los Rios Medina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45082 , F 165, S 8, H M 793375, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: LIDERES Y DIGITALES 2016 SL
Socio Único
- De Los Rios Medina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45082 , F 165, S 8, H M 793375, I/A 1 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- De Los Rios Medina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 133, S 8, H M 213180, I/A 398 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- De Los Rios Medina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 37, S 8, H M 27862, I/A 373 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Consejero
- De Los Rios Medina Vicente
- Echanove Pasquin Manuel Maria
- Nieto Baquera Ezequiel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 101, S 8, H M 254896, I/A 61 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- De Los Rios Medina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 3, S 8, H M 27862, I/A 294 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- De Los Rios Medina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 96, S 8, H M 213180, I/A 320 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Consejero
- De Los Rios Medina Vicente
- Echanove Pasquin Manuel Maria
- Hanway Anthony Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 94, S 8, H M 254896, I/A 52 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Información de DE LOS RIOS MEDINA VICENTE
Mostramos los datos de DE LOS RIOS MEDINA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LOS RIOS MEDINA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos