DE LOS RIOS ANDRES MANUELA
Informe ejecutivo de DE LOS RIOS ANDRES MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LOS RIOS ANDRES MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARISCAL DE CAMPO SL | Socio Unico | 03/08/2021 | |
MARISCAL DE CAMPO SL | Administrador Unico | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE DE LOS RIOS ANDRES MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LOS RIOS ANDRES MANUELA
Empresa: INMOBILIARIA FEPASA SL
Nuevo Socio Único
- De Los Rios Andres Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28829 , F 173, S 8, H M 76470, I/A 10 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Empresa: INMOBILIARIA FEPASA SL
Administrador Unico
- De Los Rios Andres Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28829 , F 172, S 8, H M 76470, I/A 9 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Empresa: INMOBILIARIA FEPASA SL
Administrador Unico
- De Los Rios Andres Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28829 , F 171, S 8, H M 76470, I/A 7 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: INMOBILIARIA FEPASA SL
Administrador Unico
- De Los Rios Andres Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651 , F 68, S 8, H M 76470, I/A 4 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Información de DE LOS RIOS ANDRES MANUELA
Mostramos los datos de DE LOS RIOS ANDRES MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LOS RIOS ANDRES MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos