DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL
Informe ejecutivo de DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUADATRUCK SL | Socio Unico | 25/04/2016 | |
MUADATRUCK SL | Administrador Unico | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL
Empresa: COGATRUCK SL
Apoderado
- De Llanos Muriel Ana Isabel
- De Llanos Muriel Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2676 , F 77, S 8, H SS 36895, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Empresa: MUADATRUCK SL
Socio Único
- De Llanos Muriel Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 138, S 8, H BA 27127, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-06
Empresa: MUADATRUCK SL
Administrador Unico
- De Llanos Muriel Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 631 , F 136, S 8, H BA 27127, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-06
Empresa: COGATRUCK SL
Apoderado
- De Llanos Muriel Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 118, S 8, H BA 20077, I/A 6 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-06
Información de DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL
Mostramos los datos de DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LLANOS MURIEL ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos