DE LINARES ALVAREZ LORENZO
Informe ejecutivo de DE LINARES ALVAREZ LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LINARES ALVAREZ LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAZY LABS SL | Administrador Unico | 13/03/2024 | |
ZOP CLOUD SL | Administrador Unico | 21/11/2023 | |
PAL INVESTMENT CAPITAL SL | Administrador Unico | 20/07/2023 | |
ZOP CLOUD SL | Apoderado | 09/11/2020 |
VINCULACIONES DE DE LINARES ALVAREZ LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LINARES ALVAREZ LORENZO
Empresa: LAZY LABS SL
Administrador Unico
- De Linares Alvarez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6474, L 5382, F 138, S 8, H MA180381, I/A 1 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-29
Empresa: ZOP CLOUD SL
Administrador Unico
- De Linares Alvarez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775, L 4682, F 49, S 8, H MA147520, I/A 3 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: PAL INVESTMENT CAPITAL SL
Administrador Unico
- De Linares Alvarez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6377, L 5285, F 87, S 8, H MA175911, I/A 1 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-29
Empresa: ZOP CLOUD SL
Apoderado
- De Linares Alvarez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775, L 4682, F 48, S 8, H MA147520, I/A 2 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-29
Información de DE LINARES ALVAREZ LORENZO
Mostramos los datos de DE LINARES ALVAREZ LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LINARES ALVAREZ LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos