DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COEMCO FACILITY MANAGEMENT INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 29/10/2014 |
VINCULACIONES DE DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO
Empresa: COEMCO RESTAURACION SA
Consejero Delegado
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Consejero
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7980 , F 222, S 8, H M 128901, I/A 36 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Apoderado
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36842 , F 192, S 8, H M 659461, I/A 3 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: COEMCO RESTAURACION SA
Consejero Delegado
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Consejero
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
- Perez Melon Jose Antonio
- Perez Vila Maria Aranzazu
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7980 , F 220, S 8, H M 128901, I/A 32 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: COEMCO RESTAURACION SA
Consejero Delegado
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Consejero
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
- Perez Melon Jose Antonio
- Perez Vila Maria Aranzazu
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7980 , F 220, S 8, H M 128901, I/A 32 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: COEMCO RESTAURACION INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44033 , F 171, S 8, H B 445163, I/A 3 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: COEMCO RESTAURACION SA
Consejero Delegado
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
Consejero
- De Lezcano-mujica Rodriguez Santiago
- Echeverria Sanz Victor
- Perez Melon Jose Antonio
- Perez Vila Maria Aranzazu
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7980 , F 202, S 8, H M 128901, I/A 26 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Información de DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO
Mostramos los datos de DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LEZCANO-MUJICA RODRIGUEZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos