DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION Y DESARROLLO SL | Apoderado Solidario | 20/08/2019 | |
GLAXO WELLCOME SA | Apoderado Solidario | 25/07/2019 | |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado | 18/07/2019 | |
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL | Apoderado Solidario | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO
Empresa: SMITHKLINE BEECHAM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
- Diaz Gomez Maria Elisa
- Garcia Gazo Luis Damian
- Jimenez Coleto Josefa
- Ramirez Justo Moises
- Redondo Nieto Julian
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36320 , F 16, S 8, H M 120046, I/A 245 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cejas Cordon Antonio
- Cubells Guijarro Maria Paz
- De Juana Izquierdo Maria Jose
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
- Diaz Gomez Maria Elisa
- Diaz Gomez Maria Elisa
- Dominguez Amat Rosa
- Fernandez Gonzalez Cristina
- Ferron Laguia Ana
- Garcia Gazo Luis Damian
- Garcia Gazo Luis Damian
- Garcia Ramos Sara
- Garcia Soto Retuerta Roberto
- Jimenez Coleto Josefa
- Marin Gallardo Concepcion-julia
- Rodriguez Bustos Lorena Teresa
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34095 , F 220, S 8, H M 73662, I/A 109 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30838 , F 203, S 8, H M 304014, I/A 81 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Apoderado
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
- Velayos Vega Jose Amaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34095 , F 23, S 8, H M 73662, I/A 91 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Empresa: GLAXO WELLCOME SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747, L 538, F 171, S 8, H BU 8891, I/A 76 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-09
Empresa: SMITHKLINE BEECHAM SA
Apoderado Solidario
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36320 , F 6, S 8, H M 120046, I/A 231 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado
- Castro Ruiz Maria Del Carmen
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
- Muñoz Sanchez Miguel Angel
- Velayos Vega Jose Amaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36188 , F 122, S 8, H M 39705, I/A 255 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castro Ruiz Maria Del Carmen
- De Lera Sanchez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36961 , F 138, S 8, H M 46211, I/A 116 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Información de DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos