DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL
Informe ejecutivo de DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCOT APP SL | Administrador Unico | 22/02/2024 | |
TECHO HOGAR SOCIMI SA | Consejero | 14/08/2023 | |
MICROWD SPV 2 SL | Representante | 13/04/2021 | |
SOCIOS Y AMIGOS DEL FONDO DE MICROWD SL | Consejero Delegado | 02/02/2021 | |
SOCIOS Y AMIGOS DEL FONDO DE MICROWD SL | Consejero | 02/02/2021 | |
MICROWD SPV SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | |
INTERNATIONAL RESEARCH AND CONSULTANCY SERVICES SL | Administrador Unico | 18/07/2019 | |
YOOOUFEEDERS SL | Administrador Unico | 27/12/2016 | |
ANIMA VENTURES SL | Presidente | 11/08/2016 | |
ANIMA VENTURES SL | Consejero Delegado | 11/08/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL
Empresa: TECHO HOGAR SOCIMI SL
Consejero
- Cabrera Cabrera Pedro Jose
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
- Garay Irizar Monica Yolanda
- Hernandez Rodriguez Maria Blanca
- TECHO RAICES SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44494 , F 213, S 8, H M 685472, I/A 14 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: ESCOT APP SL
Administrador Unico
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46348 , F 165, S 8, H M 814065, I/A 1 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: TECHO HOGAR SOCIMI SL
Consejero
- Cabrera Cabrera Pedro Jose
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
- Garay Irizar Monica Yolanda
- Hernandez Rodriguez Maria Blanca
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44494 , F 204, S 8, H M 685472, I/A 11 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-28
Empresa: TECHO HOGAR SOCIMI SL
Administrador Unico
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44494 , F 204, S 8, H M 685472, I/A 11 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-28
Empresa: PALMER INVERSIONES SL
Administrador Unico
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20479 , F 95, S 8, H M 362373, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: MICROWD VIVIENDA SOCIAL SL
Liquidador
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39874 , F 57, S 8, H M 708275, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: MICROWD VIVIENDA SOCIAL SL
Administrador Solidario
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
- Del Castillo-olivares Ruiz Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39874 , F 57, S 8, H M 708275, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: ADA IMPACTO SL
Administrador Unico
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41789 , F 128, S 8, H M 740246, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: ADA IMPACTO SL
Administrador Unico
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41789 , F 120, S 8, H M 740246, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: MICROWD SPV 2 SL
Administrador Unico
Representante
- De Leon Moreno Alejandro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41750 , F 63, S 8, H M 739522, I/A 1 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL
Mostramos los datos de DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LEON MORENO ALEJANDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos