DE LEON MORALES MANUEL
Informe ejecutivo de DE LEON MORALES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LEON MORALES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERPAIN MARITIME SL | Administrador Unico | 14/12/2021 | 17/11/2023 |
IBERICA MARITIMA ISLAS CANARIAS SL | Apoderado | 27/02/2017 | 06/04/2021 |
VINCULACIONES DE DE LEON MORALES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LEON MORALES MANUEL
Empresa: INTERPAIN MARITIME SL
Administrador Unico
- De Leon Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 198, S 8, H GC 24778, I/A 5 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-35
Empresa: INTERPAIN MARITIME SL
Administrador Unico
- De Leon Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 197, S 8, H GC 24778, I/A 4 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-35
Empresa: IBERICA MARITIMA ISLAS CANARIAS SL
Apoderado
- De Leon Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 222, S 8, H GC 42754, I/A 10 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-35
Empresa: IBERICA MARITIMA ISLAS CANARIAS SL
Apoderado
- De Leon Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 221, S 8, H GC 42754, I/A 5 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-35
Información de DE LEON MORALES MANUEL
Mostramos los datos de DE LEON MORALES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LEON MORALES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos