DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI
Informe ejecutivo de DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINSURANCE PARTNERS SL | Administrador Unico | 11/10/2022 | |
ABILOBA INTERNATIONAL SERVICES SL | Administrador Unico | 20/08/2021 |
VINCULACIONES DE DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI
Empresa: WINSURANCE PARTNERS SL
Administrador Unico
- De Lecea Pamplona Rafael Pedro De La Santisima Tri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31623 , F 134, S 8, H M 569035, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: ABILOBA INTERNATIONAL SERVICES SL
Administrador Unico
- De Lecea Pamplona Rafael Pedro De La Santisima Tri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 172, S 8, H M 583843, I/A 5 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-28
Empresa: ABILOBA INTERNATIONAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- De Lecea Pamplona Maria Victoria
- De Lecea Pamplona Rafael Pedro De La Santisima Tri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 172, S 8, H M 583843, I/A 5 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-28
Empresa: ABILOBA INTERNATIONAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- De Lecea Pamplona Maria Victoria
- De Lecea Pamplona Rafael Pedro De La Santisima Tri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 172, S 8, H M 583843, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-28
Empresa: ABILOBA INTERNATIONAL SERVICES SL
Administrador Unico
- De Lecea Pamplona Rafael Pedro De La Santisima Tri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 172, S 8, H M 583843, I/A 4 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-28
Empresa: ABILOBA INTERNATIONAL SERVICES SL
Administrador Unico
- De Lecea Pamplona Rafael Pedro De La Santisima Tri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 172, S 8, H M 583843, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Información de DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI
Mostramos los datos de DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LECEA PAMPLONA RAFAEL PEDRO DE LA SANTISIMA TRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos