DE LASALA PORTA CARMEN
Informe ejecutivo de DE LASALA PORTA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LASALA PORTA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE ARAGON SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2019 |
VINCULACIONES DE DE LASALA PORTA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LASALA PORTA CARMEN
Apoderado Mancomunado
- De Lasala Porta Carmen
- Godori Vilar Jose Maria
- Gutierrez Usero Silvia- Patricia
- Perez Alvarez Berta
- Sanz Martin Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 147, S 8, H Z 35983, I/A 39 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-50
Apoderado Mancomunado
- De Lasala Porta Carmen
- Godori Vilar Jose Maria
- Gonzalez Ferrandez Maria Pilar
- Perez Alvarez Berta
- Soto Araneta Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 147, S 8, H Z 35983, I/A 39 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-50
Apoderado Mancomunado
- De Lasala Porta Carmen
- Godori Vilar Jose Maria
- Gonzalez Ferrandez Maria Pilar
- Perez Alvarez Berta
- Soto Araneta Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 145, S 8, H Z 35983, I/A 35 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-50
Secretario No Consejero
- De Lasala Porta Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 144, S 8, H Z 35983, I/A 32 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-50
Secretario No Consejero
- De Lasala Porta Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 143, S 8, H Z 35983, I/A 25 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-50
Secretario No Consejero
- De Lasala Porta Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 141, S 8, H Z 35983, I/A 16 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-50
Información de DE LASALA PORTA CARMEN
Mostramos los datos de DE LASALA PORTA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LASALA PORTA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos