DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL
Informe ejecutivo de DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOTRAMIT SL | Apoderado | 01/03/2011 | |
TECNOTRAMIT SL | Apoderado | 23/06/2009 | 01/03/2011 |
TECNOTRAMIT SL | Apoderado | 11/11/2009 | 01/03/2011 |
TECNOTRAMIT SL | Apoderado | 28/06/2010 | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado
- De Las Sias Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42083 , F 82, S 8, H B 233390, I/A 116 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado
- Alemany Bauza Jose Luis
- Amat Dengra Oscar Jose
- Barragan Gonzalez Antonio
- Blas Lopez Ortega Benito
- Carrillo Martinez Montserrat
- Conde Pradillo Fernando
- Cruelles Vidal Pau
- De Las Sias Garcia Raquel
- De Santiago Cascales Elvira
- Dominguez Fernandez Carlos
- Espin Rodriguez Jesus
- Fortuny Esbert Frederic
- Fuster Pons Emerico
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gonzalvez Mazon Francisco
- Julia Bertrand Pere
- Lanza Lucio Iñigo
- Malgosa Sanahuja Javier
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Pardo Baños Isabel
- Peñuela Calderon Rafael
- Piqueras Sanchez Alejandro
- Postigo Jimenez Francisco
- Rubio Aner David
- Sanchez Bou Jose
- Sanmartin Carrillo Julian
- Vidal Pintaluba Maria
- Villo Trave David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42083 , F 80, S 8, H B 233390, I/A 105 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado
- Alemany Bauza Jose Luis
- Amat Dengra Oscar Jose
- Barragan Gonzalez Antonio
- Blas Lopez Ortega Benito
- Carrillo Martinez Montserrat
- Conde Pradillo Fernando
- Cruelles Vidal Pau
- De Las Sias Garcia Raquel
- De Santiago Cascales Elvira
- Dominguez Fernandez Carlos
- Espin Rodriguez Jesus
- Fortuny Esbert Frederic
- Fuster Pons Emerico
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gonzalvez Mazon Francisco
- Julia Bertrand Pere
- Lanza Lucio Iñigo
- Malgosa Sanahuja Javier
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Pardo Baños Isabel
- Peñuela Calderon Rafael
- Piqueras Sanchez Alejandro
- Postigo Jimenez Francisco
- Royan Gimenez Ramon
- Rubio Aner David
- Salinas Dominguez Jose Antonio
- Sanchez Bou Jose
- Sanmartin Carrillo Julian
- Vidal Pintaluba Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 100, S 8, H B 233390, I/A 56 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado
- Alemany Bauza Jose Luis
- Amat Dengra Oscar Jose
- Barragan Gonzalez Antonio
- Blas Lopez Ortega Benito
- Carrillo Martinez Montserrat
- Conde Pradillo Fernando
- Cruelles Vidal Pau
- De Las Sias Garcia Raquel
- De Santiago Cascales Elvira
- Dominguez Fernandez Carlos
- Espin Rodriguez Jesus
- Fortuny Esbert Frederic
- Fuster Pons Emerico
- Gomez Canales Juan Vicente
- Gonzalvez Mazon Francisco
- Julia Bertrand Pere
- Lanza Lucio Iñigo
- Malgosa Sanahuja Javier
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Pardo Baños Isabel
- Peñuela Calderon Rafael
- Piqueras Sanchez Alejandro
- Postigo Jimenez Francisco
- Rubio Aner David
- Sanchez Bou Jose
- Sanmartin Carrillo Julian
- Vidal Pintaluba Maria
- Villo Trave David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 91, S 8, H B 233390, I/A 41 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado
- Barragan Gonzalez Antonio
- Blas Lopez Ortega Benito
- Conde Pradillo Fernando
- De Las Sias Garcia Raquel
- De Santiago Cascales Elvira
- Espin Rodriguez Jesus
- Julia Bertrand Pere
- Malgosa Sanahuja Javier
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Peñuela Calderon Rafael
- Postigo Jimenez Francisco
- Sanchez Bou Jose
- Vidal Pintaluba Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41283 , F 181, S 8, H B 233390, I/A 19 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-08
Información de DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL
Mostramos los datos de DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS SIAS GARCIA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos