DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHINEROSE IBERICA SL | Apoderado | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER
Empresa: SHINEROSE IBERICA SL
Apoderado
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 142, S 8, H MA 41906, I/A 11 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-29
Empresa: SHINEROSE IBERICA SL
Apoderado Solidario
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
- Gutierrez Puertolas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 141, S 8, H MA 41906, I/A 9 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-29
Empresa: SHINEROSE IBERICA SL
Apoderado Solidario
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
- Gutierrez Puertolas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 141, S 8, H MA 41906, I/A 7 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-29
Empresa: AVICEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Calvo Meijide Manuel
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
- Kurt David Hall
Consejero
- Calvo Meijide Manuel
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
- Kurt David Hall
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 220, S 8, H S 12958, I/A 7 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-39
Empresa: HACIENDA DEL ALAMO SL
Consejero Delegado
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
Consejero
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
Presidente
- De Las Peñas Guzman Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235, L 2148, F 157, S 8, H MA 61275, I/A 5 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Información de DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER
Mostramos los datos de DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS PEÑAS GUZMAN JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos