DE LAS HERAS LICERAS OSCAR
Informe ejecutivo de DE LAS HERAS LICERAS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LAS HERAS LICERAS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CADENA GREGORIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/01/2017 | |
LA FUENCISLA EVENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2012 |
VINCULACIONES DE DE LAS HERAS LICERAS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS HERAS LICERAS OSCAR
Empresa: CADENA GREGORIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Las Heras Liceras Oscar
- Marquez Martin Angel
- Marquez Martin Javier
- Marquez Martin Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16818 , F 71, S 8, H M 287371, I/A 6 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Empresa: JOS CALHER SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Liceras Oscar
- Lorenzo Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 31, S 8, H M 541021, I/A 2 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: JOS CALHER SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Liceras Oscar
- Lorenzo Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 30, S 8, H M 541021, I/A 1 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Empresa: LA FUENCISLA EVENTOS SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Liceras Oscar
- Marquez Martin Angel
- Marquez Martin Francisco Javier
- Torrijos Bustos Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29485 , F 45, S 8, H M 530672, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Información de DE LAS HERAS LICERAS OSCAR
Mostramos los datos de DE LAS HERAS LICERAS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS HERAS LICERAS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos