DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL
Informe ejecutivo de DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANZAS & CONTROLLING EXTERNO SL | Socio Unico | 01/02/2023 | |
FINANZAS & CONTROLLING EXTERNO SL | Administrador Unico | 01/02/2023 |
VINCULACIONES DE DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL
Empresa: IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Garcia Cuenca Miguel Angel
- Martinez Rodriguez Ruben
Apoderado Solidario
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Garcia Cuenca Miguel Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 4729, I/A 188 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-33
Empresa: IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Martinez Rodriguez Ruben
Apoderado Solidario
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 91, S 8, H AS 4729, I/A 181 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-33
Empresa: FINANZAS & CONTROLLING EXTERNO SL
Administrador Unico
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 27, S 8, H SE137710, I/A 1 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
Empresa: FINANZAS & CONTROLLING EXTERNO SL
Socio Único
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7347 , F 27, S 8, H SE137710, I/A 1 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Apoderado Mancomunado
- Chaves Iborra Paula
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Fernandez Fonseca Carlos
- Lujan Nevarez Jose Alonso
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 37, S 8, H H 8828, I/A 92 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-21
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Apoderado Mancomunado
- Chaves Iborra Paula
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Fernandez Fonseca Carlos
- Lujan Nevarez Jose Alonso
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 30, S 8, H H 8828,H , I/ 78 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-21
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Apoderado Mancomunado
- Chaves Iborra Paula
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Fernandez Fonseca Carlos
- Lujan Nevarez Jose Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 23, S 8, H H 8828,H , I/ 75 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Fernandez Fonseca Carlos
- Lujan Nervarez Jose Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 23, S 8, H H 8828,H , I/ 74 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-21
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Apoderado Mancomunado
- Chaves Iborra Paula
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
- Fernandez Fonseca Carlos
- Lujan Nevarez Jose Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 22, S 8, H H 8828,H , I/ 72 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-21
Empresa: MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Garcia Izquierdo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 16, S 8, H H 8828,H , I/ 63 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-21
VER MAS ACTOS
Información de DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL
Mostramos los datos de DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS HERAS GARCIA IZQUIERDO PABLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos