DE LAS HERAS BARBERAN EVA
Informe ejecutivo de DE LAS HERAS BARBERAN EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LAS HERAS BARBERAN EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIESE KUNE SL | Administrador Solidario | 01/02/2024 | |
MIESE KUNE SL | Administrador Solidario | 08/03/2019 | |
MIESE KUNE SL | Administrador Solidario | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE DE LAS HERAS BARBERAN EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS HERAS BARBERAN EVA
Empresa: MIESE KUNE SL
Administrador Solidario
- Barcena Arteagabeitia Juan
- De Las Heras Barberan Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44524 , F 221, S 8, H B 451724, I/A 10 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Empresa: MIESE KUNE SL
Administrador Solidario
- Barcena Arteagabeitia Juan
- De Las Heras Barberan Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44524 , F 220, S 8, H B 451724, I/A 8 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: MIESE KUNE SL
Administrador Solidario
- Barcena Arteagabeitia Juan
- De Las Heras Barberan Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44275 , F 80, S 8, H B 451724, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-08
Empresa: ALCONGILE SYSTEM SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calafell Pique Francisco Javier
- Campaña Salsas Francesc
- De Las Heras Barberan Eva
- Gimenez Fernandez Jaime
Consejero
- Calafell Pique Francisco Javier
- Campaña Salsas Francesc
- De Las Heras Barberan Eva
- Gimenez Fernandez Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39128 , F 81, S 8, H B 338923, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Información de DE LAS HERAS BARBERAN EVA
Mostramos los datos de DE LAS HERAS BARBERAN EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS HERAS BARBERAN EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos