DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO
Informe ejecutivo de DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DENTAL SYSTEMS SL | Consejero Delegado | 10/05/2023 | |
DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DENTAL SYSTEMS SL | Presidente | 06/04/2021 | |
EXCELENCIA ODONTOPROTESICA SL | Consejero | 04/11/2015 | |
ZATUZ INMUEBLES SL | Administrador Unico | 10/08/2011 | |
DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DENTAL SYSTEMS SL | Consejero | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO
Apoderado
Consejero Delegado
- De Las Casas Bustamante Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41358 , F 170, S 8, H M 322815, I/A 7 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Consejero Delegado
Consejero
- De La Peña Puga Joaquin Javier
- De Las Casas Bustamante Fernando
- Iglesias Odena Maria Del Carmen
- Martin Pozo Jose Cruz
- Rodriguez Rodriguez Jose Pablo
- Vizoso Sanchez Fidel-enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18568 , F 117, S 8, H M 322815, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Presidente
- De Las Casas Bustamante Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18568 , F 117, S 8, H M 322815, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: EXCELENCIA ODONTOPROTESICA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29327 , F 176, S 8, H M 527893, I/A 3 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Empresa: EXCELENCIA ODONTOPROTESICA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- De Las Casas Bustamante Fernando
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29327 , F 176, S 8, H M 527893, I/A 3 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Consejero Delegado
Consejero
- De La Peña Puga Joaquin Javier
- De Las Casas Bustamante Fernando
- Martin Pozo Jose Cruz
- Rodriguez Rodriguez Jose Pablo
- Vizoso Sanchez Fidel-enrique
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18568 , F 117, S 8, H M 322815, I/A 5 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: DE LAS CASAS PROTESIS DENTAL SA
Administrador Unico
- De Las Casas Bustamante Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13266 , F 210, S 8, H M 214940, I/A 11 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-28
Empresa: EXCELENCIA ODONTOPROTESICA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- De Las Casas Bustamante Fernando
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29327 , F 170, S 8, H M 527893, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: ZATUZ INMUEBLES SL
Administrador Unico
- De Las Casas Bustamante Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19050 , F 208, S 8, H M 333087, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Empresa: ZATUZ INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- De Las Casas Bustamante Fernando
- Gonzalez Millan Margarita
- Marcos Barroso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19050 , F 208, S 8, H M 333087, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO
Mostramos los datos de DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS CASAS BUSTAMANTE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos