DE LAPATZA BENITO JON ANDER
Informe ejecutivo de DE LAPATZA BENITO JON ANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LAPATZA BENITO JON ANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA | Vicesecret. | 12/02/2024 | |
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA | Consejero | 12/02/2024 | |
EKIONA ILUMINACION SOLAR SL | Secretario | 11/08/2015 | |
EKIONA ILUMINACION SOLAR SL | Consejero | 11/08/2015 | |
TALLERES DE AMURRIO SA | Secretario | 26/06/2014 | |
BURBIOLA SA | Secretario | 07/11/2013 | |
BURBIOLA SA | Consejero | 07/11/2013 | |
AMUR INVESTMENTS SA | Secretario | 07/06/2013 |
VINCULACIONES DE DE LAPATZA BENITO JON ANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAPATZA BENITO JON ANDER
Empresa: TALLERES DE AMURRIO SA
Secretario
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 124, S 8, H VI 1892, I/A 63 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-01
Empresa: AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA
Consejero
- Amiard-delattre Audrey
- Barbagallo Michel
- De Dietrich Marc Antoine
- De Lapatza Benito Jon Ander
Vicesecret.
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 18, S 8, H VI 4135, I/A 60 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-01
Empresa: AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA
Consejero
- Amiard-delattre Audrey
- De Lapatza Benito Jon Ander
- Gali Fabien Jean-gabriel
- Helary Nicolas
Vicesecret.
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 18, S 8, H VI 4135, I/A 60 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-01
Empresa: AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA
Consejero
- De Lapatza Benito Jon Ander
Vicesecret.
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 17, S 8, H VI 4135, I/A 58 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-01
Empresa: TALLERES DE AMURRIO SA
Secretario
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 123, S 8, H VI 1892, I/A 58 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-01
Empresa: AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA
Consejero
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 186, S 8, H VI 4135, I/A 43 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-01
Empresa: AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA
Vicesecret.
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 186, S 8, H VI 4135, I/A 43 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-01
Empresa: BURBIOLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- De Lapatza Benito Jon Ander
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 127, S 8, H VI 5808, I/A 10 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-01
Empresa: EKIONA ILUMINACION SOLAR SL
Consejero
- De Lapatza Benito Jon Ander
- Iñarrairaegui Bastarrica Borja
- Larrañaga Larrañaga Miren Usoa
Presidente
Secretario
- De Lapatza Benito Jon Ander
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 179, S 8, H SS 32495, I/A 2 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Empresa: TALLERES DE AMURRIO SA
Secretario
- De Lapatza Benito Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 119, S 8, H VI 1892, I/A 50 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-01
VER MAS ACTOS
Información de DE LAPATZA BENITO JON ANDER
Mostramos los datos de DE LAPATZA BENITO JON ANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAPATZA BENITO JON ANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos