DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANTARTIC GROUP SOLUCIONES MULTISERVICIO SOLUCIONES GLOBALES SL | Administrador Unico | 30/12/2019 | 11/09/2020 |
VANTARTIC GROUP SOLUCIONES MULTISERVICIO SOLUCIONES GLOBALES SL | Socio Unico | 30/12/2019 | 12/08/2020 |
VINCULACIONES DE DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE
Empresa: DARODALA 2020 SL
Administrador Unico
- De Landaluce Aragon David Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5908, L 4815, F 108, S 8, H MA154036, I/A 3 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-29
Empresa: DARODALA 2020 SL
Administrador Unico
- De Landaluce Aragon David Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5908, L 4815, F 108, S 8, H MA154036, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
Empresa: DARODALA 2020 SL
Socio Único
- De Landaluce Aragon David Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5908, L 4815, F 108, S 8, H MA154036, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
Información de DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE
Mostramos los datos de DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LANDALUCE ARAGON DAVID ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos