DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO
Informe ejecutivo de DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL | Administrador Mancomunado | 04/06/2020 | |
CERDA GRAN VIA REVISION CARNETS DE CONDUCIR SL | Administrador Solidario | 10/05/2019 | |
CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL | Administrador Mancomunado | 13/03/2015 |
VINCULACIONES DE DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO
Empresa: CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL
Administrador Mancomunado
- De Lama Martin Maria Sagrario
- Moreno De Lama Cesar
- Moreno De Lama Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 192, S 8, H B 221491, I/A 7 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-08
Administrador Solidario
- De Lama Martin Maria Sagrario
- Moreno De Lama Cesar
- Moreno De Lama Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45338 , F 200, S 8, H B 484680, I/A 4 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Empresa: CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL
Administrador Mancomunado
- De Lama Martin Maria Sagrario
- Moreno De Lama Cesar
- Moreno De Lama Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 191, S 8, H B 221491, I/A 6 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-08
Empresa: CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL
Administrador Unico
- De Lama Martin Maria Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 191, S 8, H B 221491, I/A 6 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-08
Empresa: CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL
Administrador Unico
- De Lama Martin Maria Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 191, S 8, H B 221491, I/A 5 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Empresa: CENTRO MEDICO SAGRARIO DE LAMA SL
Administrador Unico
- De Lama Martin Maria Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33065 , F 191, S 8, H B 221491, I/A 5 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Información de DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO
Mostramos los datos de DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAMA MARTIN MARIA SAGRARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos