DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA
Informe ejecutivo de DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRAMARRO SL | Administrador Solidario | 31/10/2014 | |
CARRAMARRO SL | Apoderado Solidario | 29/07/2014 | |
TRUEMARKETING SL | Administrador Unico | 22/10/2012 |
VINCULACIONES DE DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA
Empresa: CARRAMARRO SL
Administrador Solidario
- De Lachiondo Levison Pedro-maria
- Lachiondo Levison Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 121, S 8, H M 584724, I/A 3 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Empresa: CARRAMARRO SL
Apoderado Solidario
- De Lachiondo Levison Pedro-maria
- Lachiondo Levison Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 120, S 8, H M 584724, I/A 2 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: BRISER SERVICIOS INTEGRALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aguinaga Churruca Constanza
- De Lachiondo Levison Pedro-maria
- Lachiondo Levison Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19623 , F 214, S 8, H M 344972, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: BIRDIE EXPERTOS EN MARKETING SL
Administrador Unico
- De Lachiondo Levison Pedro-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26181 , F 138, S 8, H M 471865, I/A 3 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Información de DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA
Mostramos los datos de DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LACHIONDO LEVISON PEDRO-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos