DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION
Informe ejecutivo de DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAFTALI CAPITAL SL | Administrador Solidario | 30/05/2024 | |
ISACAR PRIVATE EQUITY SCR SA | Administrador Solidario | 16/01/2024 | |
NAFTALI CAPITAL SL | Socio Unico | 16/07/2014 |
VINCULACIONES DE DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION
Empresa: NAFTALI CAPITAL SL
Administrador Solidario
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
- Halverson Landrud Eric Todd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 300046, I/A 8 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ISACAR PRIVATE EQUITY SCR SA
Administrador Solidario
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
- Halverson Landrud Eric Todd
EntidDeposit
PRESI.GEST.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46249 , F 70, S 8, H M 812424, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: NAFTALI CAPITAL SL
Administrador Unico
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17478 , F 29, S 8, H M 300046, I/A 7 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: NAFTALI CAPITAL SL
Administrador Unico
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17478 , F 29, S 8, H M 300046, I/A 6 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Empresa: NAFTALI CAPITAL SL
Administrador Solidario
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
- Halverson Eric Todd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17478 , F 29, S 8, H M 300046, I/A 6 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Empresa: NAFTALI CAPITAL SL
Nuevo Socio Único
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17478 , F 28, S 8, H M 300046, I/A 5 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Empresa: NAFTALI CAPITAL SL
Administrador Solidario
- De Lacalle Rubio Maria Asuncion
- Halverson Eric Todd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17478 , F 28, S 8, H M 300046, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Información de DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION
Mostramos los datos de DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LACALLE RUBIO MARIA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos