DE LACALLE RUBIO GUZMAN
Informe ejecutivo de DE LACALLE RUBIO GUZMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LACALLE RUBIO GUZMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA T C DEL JARAMA SA | Apoderado | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE DE LACALLE RUBIO GUZMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LACALLE RUBIO GUZMAN
Empresa: VIAJES SUNRIDE SA
Apoderado
- De Lacalle Rubio Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38468 , F 7, S 8, H M 684228, I/A 6 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Empresa: JOCA SL
Apoderado
- De Lacalle Rubio Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38374 , F 168, S 8, H M 682754, I/A 9 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Empresa: RASCLET SL
Administrador Unico
- De Lacalle Rubio Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38392 , F 62, S 8, H M 683010, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: JOCA SA
Apoderado
- De Lacalle Rubio Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38374 , F 163, S 8, H M 682754, I/A 5 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: VIAJES SUNRIDE SA
Apoderado
- De Lacalle Rubio Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38468 , F 5, S 8, H M 684228, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: GRANJA T C DEL JARAMA SA
Apoderado
- De Lacalle Rubio Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13692 , F 208, S 8, H M 104005, I/A 25 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Información de DE LACALLE RUBIO GUZMAN
Mostramos los datos de DE LACALLE RUBIO GUZMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LACALLE RUBIO GUZMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos