DE LABRA MORAN MARIANO
Informe ejecutivo de DE LABRA MORAN MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LABRA MORAN MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA | Apoderado Solidario | 11/04/2012 |
VINCULACIONES DE DE LABRA MORAN MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LABRA MORAN MARIANO
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Consejero
- De Labra Moran Mariano
Presidente
- De Labra Moran Mariano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 164, S 8, H PO 1947, I/A 45 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Consejero
- De Labra Moran Mariano
- DE SAS FOJON ANTONIO SALVADOR
- Fraga Fernandez Arturo Jose
Presidente
- De Labra Moran Mariano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 164, S 8, H PO 1947, I/A 44 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Consejero
Presidente
- De Labra Moran Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 164, S 8, H PO 1947, I/A 44 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Consejero
- Caride Martinez Javier
- De Labra Moran Mariano
- DE SAS FOJON ANTONIO
Presidente
- De Labra Moran Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 163, S 8, H PO 1947, I/A 43 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Consejero
- Caride Martinez Javier
- De Labra Moran Mariano
- DE SAS FOJON ANTONIO
Presidente
- De Labra Moran Mariano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 163, S 8, H PO 1947, I/A 42 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Apoderado Solidario
- De Labra Moran Mariano
- DE SAS FOJON ANTONIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 163, S 8, H PO 1947, I/A 41 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 162, S 8, H PO 1947, I/A 37 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-36
Empresa: URBANIZACION Y EDIFICACIONES SA
Consejero
Presidente
Secretario
- De Labra Moran Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 986, L 986, F 162, S 8, H PO 1947, I/A 37 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-36
Consejero
- De Labra Moran Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4686, L 1996, F 137, S 8, H V 25234, I/A 26 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-46
Información de DE LABRA MORAN MARIANO
Mostramos los datos de DE LABRA MORAN MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LABRA MORAN MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos