DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO
Informe ejecutivo de DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS SLP | Administrador Unico | 31/01/2013 | |
HOSPITAL SAMEDICS SL | Presidente | 30/09/2010 | |
HOSPITAL SAMEDICS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/09/2010 | |
HOSPITAL SAMEDICS SL | Consejero | 30/09/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO
Empresa: UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS SLP
Administrador Unico
- De La Vega Rondon Jaime Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 213, S 8, H TO 32717, I/A 3 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-45
Empresa: UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS SLP
Administrador Unico
- De La Vega Rondon Jaime Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 110, S 8, H TO 32717, I/A 2 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-45
Empresa: UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS SLP
Administrador Unico
- De La Vega Rondon Jaime Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 109, S 8, H TO 32717, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-45
Empresa: HOSPITAL SAMEDICS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De La Vega Rondon Jaime Humberto
- Fernandez Bordallo Ricardo
Consejero
- Balcazar Ortiz Pablo Cesar
- De La Vega Rondon Jaime Humberto
- Fernandez Bordallo Ricardo
- Mijares Briñez Alex Jose
- Rendon Barragan Henry
Presidente
- De La Vega Rondon Jaime Humberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 65, S 8, H TO 32038, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-45
Información de DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO
Mostramos los datos de DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA VEGA RONDON JAIME HUMBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos