DE LA VEGA GARAY ANA
Informe ejecutivo de DE LA VEGA GARAY ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA VEGA GARAY ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUREKAYOLA SL | Consejero | 23/12/2020 | |
CORPORACION ZUBIETA SL | Consejero | 30/10/2020 |
VINCULACIONES DE DE LA VEGA GARAY ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA VEGA GARAY ANA
Empresa: CORPORACION ZUBIETA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De La Vega Garay Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 16244, I/A 58 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-20
Empresa: CORPORACION ZUBIETA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 63, S 8, H SS 16244, I/A 50 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-20
Empresa: GUREKAYOLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Vega Garay Amaya
- De La Vega Garay Ana
- De La Vega Garay Juan
- De La Vega Garay Susana
- Garay Urbistondo Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 9, S 8, H M 731510, I/A 1 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: CORPORACION ZUBIETA SL
Consejero
- De La Vega Garay Ana
- Sansinenea Urbistondo Gabriel
- Unceta Urrutia Jose Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 62, S 8, H SS 16244, I/A 48 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Información de DE LA VEGA GARAY ANA
Mostramos los datos de DE LA VEGA GARAY ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA VEGA GARAY ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos