DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS
Informe ejecutivo de DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANICOVA SL | Administrador Solidario | 27/06/2024 | |
MEDIGESTRA SL | Administrador Solidario | 26/12/2013 | |
FACTORES DE CRECIMIENTO MALAGA SL | Administrador Unico | 04/07/2011 | |
ASISTENCIA MEDICA DEPORTIVA SPORT SL | Apoderado | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS
Empresa: VANICOVA SL
Administrador Solidario
- De La Varga Salto Vicente Luis
- Escribano Garcia Maria Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182865, I/A 1 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: MEDIGESTRA SL
Administrador Solidario
- De La Varga Salto Vicente Luis
- Escribano Garcia Maria Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886, L 2797, F 5, S 8, H MA 79492, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: MEDIGESTRA SL
Administrador Unico
- De La Varga Salto Vicente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886, L 2797, F 5, S 8, H MA 79492, I/A 3 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: FACTORES DE CRECIMIENTO MALAGA SL
Administrador Unico
- De La Varga Salto Vicente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900, L 3808, F 214, S 8, H MA109879, I/A 1 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-29
Empresa: ASISTENCIA MEDICA DEPORTIVA SPORT SL
Apoderado
- De La Varga Salto Vicente Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4775, L 3683, F 166, S 8, H MA105701, I/A 2 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-29
Información de DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS
Mostramos los datos de DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA VARGA SALTO VICENTE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos