DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGAR GESTION DE CONOCIMIENTO AERONAUTICO SL | Administrador Unico | 09/01/2014 | |
ASESORIA Y PROYECTOS AERONAUTICOS SL | Socio Unico | 22/02/2013 | |
ASESORIA Y PROYECTOS AERONAUTICOS SL | Administrador Unico | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO
Empresa: CDEV SENIOR SL
Apoderado
- De La Torre Alonso Jose Antonio
- Hita Andujar Jose Pedro
- Vassallo Saavedra Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40608 , F 40, S 8, H M 591674, I/A 19 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: CDEV SENIOR SL
Administrador Solidario
- De La Torre Alonso Jose Antonio
- Nuño De La Rosa Coloma Jesus Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32866 , F 143, S 8, H M 591674, I/A 16 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: CDEV SENIOR SL
Administrador Solidario
- De La Mata Posadas Miguel Angel
- De La Torre Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32866 , F 141, S 8, H M 591674, I/A 11 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: CDEV SENIOR SL
Apoderado
- De La Torre Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32866 , F 136, S 8, H M 591674, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Administrador Unico
- De La Torre Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31189 , F 193, S 8, H M 561392, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: ASESORIA Y PROYECTOS AERONAUTICOS SL
Administrador Unico
- De La Torre Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30799 , F 30, S 8, H M 554270, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: ASESORIA Y PROYECTOS AERONAUTICOS SL
Socio Único
- De La Torre Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30799 , F 30, S 8, H M 554270, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Información de DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA TORRE ALONSO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos