DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERA'T MEDICINA ESPORTIVA SL | Administrador Solidario | 23/08/2017 | 31/07/2024 |
TAKEN BAKEN SERVICES SL | Administrador Unico | 30/01/2013 | 25/02/2014 |
VINCULACIONES DE DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA
Empresa: RECUPERA'T MEDICINA ESPORTIVA SL
Administrador Solidario
- De La Torre Acedo Jose Maria
- Vidal Freije Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 505063, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: RECUPERA'T MEDICINA ESPORTIVA SL
Administrador Solidario
- De La Torre Acedo Jose Maria
- Vidal Freije Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45958 , F 65, S 8, H B 505063, I/A 2 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: TAKEN BAKEN SERVICES SL
Administrador Unico
- De La Torre Acedo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43582 , F 96, S 8, H B 432808, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Empresa: TAKEN BAKEN SERVICES SL
Administrador Unico
- De La Torre Acedo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43582 , F 95, S 8, H 432808, I/A 1 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Información de DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA
Mostramos los datos de DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA TORRE ACEDO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos