DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO
Informe ejecutivo de DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VESTIMMO PRODUCTOS SA | Apoderado | 04/03/2011 | 07/06/2013 |
ALSICO IBERIA SL | Apoderado | 28/09/2011 | 07/06/2013 |
AZELAB PRODUCTOS SL | Apoderado | 28/09/2011 | 11/01/2012 |
VESTIMMO PRODUCTOS SA | Administrador Solidario | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO
Empresa: VESTIMMO PRODUCTOS SA
Apoderado
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40897 , F 28, S 8, H B 94721, I/A 22 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-08
Empresa: VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL SL
Apoderado
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 143, S 8, H B 412389, I/A 8 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-08
Empresa: AZELAB PRODUCTOS SL
Apoderado
- Campos Cid Pedro
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42953 , F 82, S 8, H B 412391, I/A 6 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: AZELAB PRODUCTOS SL
Apoderado
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 221, S 8, H B 412391, I/A 3 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
Empresa: VESTILAB CLEAN ROOM CONTROL SL
Apoderado
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42775 , F 209, S 8, H B 412389, I/A 3 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08
Empresa: VESTILAB SA
Administrador Solidario
- Casas Leon Olga
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 182, S 8, H B 94721, I/A 16 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Empresa: VESTILAB SA
Apoderado
- De La Sotilla Tapias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 183, S 8, H B 94721, I/A 18 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Información de DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO
Mostramos los datos de DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA SOTILLA TAPIAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos