DE LA SERNA TORROBA CARLOS
Informe ejecutivo de DE LA SERNA TORROBA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA SERNA TORROBA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS EL HACEDOR SL | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Solidario | 05/04/2021 | |
SERTORIO CAPITAL SL | Administrador Unico | 04/11/2014 |
VINCULACIONES DE DE LA SERNA TORROBA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA SERNA TORROBA CARLOS
Empresa: CARTERA SERTORIO SICAV
Liquidador
- De La Serna Torroba Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16845 , F 42, S 8, H M 287914, I/A 35 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: CARTERA SERTORIO SICAV
Consejero
- De La Serna Torroba Carlos
- De La Serna Torroba Francisco Javier
- Gomez Diaz Jose
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16845 , F 42, S 8, H M 287914, I/A 35 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: BODEGAS EL HACEDOR SL
Administrador Unico
- De La Serna Torroba Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43083 , F 8, S 8, H M 761357, I/A 1 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: CAPITAL PARTNERS SL
Administrador Solidario
- De La Serna Torroba Carlos
- Redondo Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10031 , F 107, S 8, H M 160349, I/A 7 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: CAPITAL PARTNERS SL
Administrador Solidario
- De La Serna Torroba Carlos
- Gasco Sales Alvaro Jose
- Redondo Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10031 , F 107, S 8, H M 160349, I/A 7 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: CARTERA SERTORIO SICAV
Consejero
- De La Serna Espinaco Juan
- De La Serna Torroba Carlos
- De La Serna Torroba Francisco Javier
- Gomez Diaz Jose
- Redondo Perez Juan Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16845 , F 40, S 8, H M 287914, I/A 26 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: SERTORIO CAPITAL SL
Administrador Unico
- De La Serna Torroba Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32781 , F 181, S 8, H M 590055, I/A 1 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Empresa: CARTERA SERTORIO SICAV
Consejero
- De La Serna Espinaco Juan
- De La Serna Torroba Carlos
- De La Serna Torroba Francisco Javier
- Gomez Diaz Jose
- Redondo Perez Juan Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16845 , F 37, S 8, H M 287914, I/A 17 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Información de DE LA SERNA TORROBA CARLOS
Mostramos los datos de DE LA SERNA TORROBA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA SERNA TORROBA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos